RESOCONTO INTERMEDIO DI
GESTIONE
AL 31 MARZO 2022
PIRELLI & C. Società per Azioni
Sede in Milano
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale Sociale euro 1.904.374.935,66
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157
Repertorio Economico Amministrativo n. 1055
PIRELLI & C. S.p.A. - MILANO
INDICE
SCENARIO MACROECONOMICO E DI MERCATO ...................................................................... 6
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE ..................................................................... 10
ANDAMENTO E RISULTATI DEL GRUPPO ................................................................................ 12
PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEL 2022 ...................................................................................... 24
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL TRIMESTRE ............................................ 26
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE ........................................................................ 27
ALTRE INFORMAZIONI ............................................................................................................... 30
PROSPETTI CONTABILI .............................................................................................................. 36
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, DEL
D. LGS. 58/1998 .............................................................................................................................. 45
Consiglio di Amministrazione1 |
|
Presidente |
Ning Gaoning |
Vice Presidente Esecutivo |
|
e Amministratore Delegato |
Marco Tronchetti Provera |
Deputy-CEO |
Giorgio Luca Bruno |
Amministratore |
Yang Shihao |
Amministratore |
Bai Xinping |
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Amministratore |
Giovanni Tronchetti Provera |
Amministratore Indipendente |
Wei Yintao |
Amministratore |
Zhang Haitao |
Segretario del Consiglio |
Alberto Bastanzio |
Collegio Sindacale2 |
|
Presidente |
Riccardo Foglia Taverna |
Sindaci effettivi |
Antonella Carù |
Francesca Meneghel |
|
Teresa Naddeo |
|
Alberto Villani |
1 Nomina: 18 giugno 2020. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.Yang Shihao è stato cooptato in data 10 maggio 2022 in sostituzione di Yang Xingqiang dimessosi con efficacia dalla medesima data. Ai sensi di legge il Consigliere cooptato scadrà con la prima assemblea che sarà convocata dal Consiglio.
2 Nomina: 15 giugno 2021. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
Sindaci supplenti
Franca Brusco Maria Sardelli Marco Taglioretti
Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance
Presidente - Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Zhang Haitao |
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Presidente - Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Comitato Nomine e Successioni |
|
Presidente |
Marco Tronchetti Provera |
Ning Gaoning |
|
Bai Xinping |
|
Giovanni Tronchetti Provera |
|
Comitato per la Remunerazione |
|
Presidente - Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Bai Xinping |
|
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Pirelli & C. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 10 maggio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 maggio 2022 18:09:08 UTC.