RESOCONTO INTERMEDIO DI
GESTIONE
AL 31 MARZO 2021
PIRELLI & C. Società per Azioni
Sede in Milano
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale Sociale euro 1.904.374.935,66
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157 Repertorio Economico Amministrativo n. 1055
1
PIRELLI & C. S.p.A. - MILANO
INDICE
SCENARIO MACROECONOMICO E DI MERCATO ...................................................................... |
6 |
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE ....................................................................... |
9 |
ANDAMENTO E RISULTATI DEL GRUPPO ................................................................................ |
11 |
PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEL 2021...................................................................................... |
23 |
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL TRIMESTRE............................................ |
24 |
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE ........................................................................ |
25 |
ALTRE INFORMAZIONI ............................................................................................................... |
28 |
PROSPETTI CONTABILI.............................................................................................................. |
35 |
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI |
|
CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, DEL |
|
D. LGS. 58/1998.............................................................................................................................. |
43 |
2
Consiglio di Amministrazione1 |
|
Presidente |
Ning Gaoning |
Vice Presidente Esecutivo |
|
e Amministratore Delegato |
Marco Tronchetti Provera |
Amministratore |
Yang Xingqiang |
Amministratore |
Bai Xinping |
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Amministratore |
Giovanni Tronchetti Provera |
Amministratore Indipendente |
Wei Yintao |
Amministratore |
Zhang Haitao |
Segretario del Consiglio |
Alberto Bastanzio |
Collegio Sindacale2 |
|
Presidente |
Francesco Fallacara |
Sindaci effettivi |
Fabio Artoni |
Antonella Carù |
|
Luca Nicodemi |
|
Alberto Villani |
- Nomina: 18 giugno 2020. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. In data
- agosto 2020 Angelos Papadimitriou è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni - a far tempo dalla medesima data - rassegnate da Carlo Secchi. Il Consigliere Angelos Papadimitriou, la cui conferma era prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 marzo 2021, ha comunicato in pari data di ritirare la propria candidatura e, pertanto, l'assemblea non ha potuto assumere alcuna deliberazione a riguardo. Di conseguenza, il consiglio è attualmente composto da 14 membri. In data 31 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea, convocata il 15 giugno 2021, di nominare Giorgio Luca Bruno quale nuovo Consigliere.
- Nomina: 15 maggio 2018. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
3
Sindaci supplenti |
Elenio Bidoggia |
Franca Brusco |
|
Giovanna Oddo |
Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance3
Presidente - Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Zhang Haitao |
|
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate |
|
Presidente - Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Comitato Nomine e Successioni3 |
|
Presidente |
Marco Tronchetti Provera |
Ning Gaoning |
|
Bai Xinping |
|
Giovanni Tronchetti Provera |
|
Comitato per la Remunerazione3 |
|
Presidente - Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Bai Xinping |
|
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
3 La composizione dei Comitati consiliari riflette le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 agosto 2020 e del 31 marzo 2021.
4
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Pirelli & C. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 maggio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 maggio 2021 17:58:05 UTC.