RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2021
PIRELLI & C. Società per Azioni
Sede in Milano
Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale Sociale euro 1.904.374.935,66
Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157 Repertorio Economico Amministrativo n. 1055
1
PIRELLI & C. S.p.A. - MILANO
INDICE
SCENARIO MACROECONOMICO E DI MERCATO ...................................................................... |
6 |
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE............................................................ |
9 |
ANDAMENTO E RISULTATI DEL GRUPPO ................................................................................ |
12 |
PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEL 2021...................................................................................... |
25 |
EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL SEMESTRE............................................. |
27 |
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE ........................................................................ |
28 |
ALTRE INFORMAZIONI ............................................................................................................... |
31 |
RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO ....................................................... |
35 |
BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2021........................ |
40 |
ATTESTAZIONI............................................................................................................................. |
108 |
2
Consiglio di Amministrazione1 |
|
Presidente |
Ning Gaoning |
Vice Presidente Esecutivo |
|
e Amministratore Delegato |
Marco Tronchetti Provera |
Deputy-CEO |
Giorgio Luca Bruno |
Amministratore |
Yang Xingqiang |
Amministratore |
Bai Xinping |
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Amministratore |
Giovanni Tronchetti Provera |
Amministratore Indipendente |
Wei Yintao |
Amministratore |
Zhang Haitao |
Segretario del Consiglio |
Alberto Bastanzio |
Collegio Sindacale2 |
|
Presidente |
Riccardo Foglia Taverna |
Sindaci effettivi |
Antonella Carù |
Francesca Meneghel |
|
Teresa Cristiana Naddeo |
|
Alberto Villani |
- Nomina: 18 giugno 2020. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. In data
- agosto 2020 Angelos Papadimitriou è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni - a far tempo dalla medesima data - rassegnate da Carlo Secchi. Il Consigliere Angelos Papadimitriou, la cui conferma era prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 24 marzo 2021, ha comunicato in pari data di ritirare la propria candidatura ed è quindi cessato dalla carica al termine dell'Assemblea.L'Assemblea tenutasi in data 15 giugno 2021 ha nominato Giorgio Luca Bruno quale nuovo Consigliere. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dell'Assemblea ha nominato Giorgio Luca Bruno Deputy-CEO della Società.
- Nomina: 15 giugno 2021. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.
3
Sindaci supplenti |
Franca Brusco |
Maria Sardelli |
|
Marco Taglioretti |
Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance
Presidente - Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Roberto Diacetti |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Zhang Haitao |
|
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate |
|
Presidente - Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
Amministratore Indipendente |
Domenico De Sole |
Amministratore Indipendente |
Giovanni Lo Storto |
Comitato Nomine e Successioni |
|
Presidente |
Marco Tronchetti Provera |
Ning Gaoning |
|
Bai Xinping |
|
Giovanni Tronchetti Provera |
|
Comitato per la Remunerazione |
|
Presidente - Amministratore Indipendente |
Tao Haisu |
Bai Xinping |
|
Amministratore Indipendente |
Paola Boromei |
Amministratore Indipendente |
Fan Xiaohua |
Amministratore Indipendente |
Marisa Pappalardo |
4
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Pirelli & C. S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 agosto 2021 18:02:09 UTC.