Resoconto intermedio di gestione
al 31 marzo 2023
12 maggio 2023
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023
- Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione
- Prospetti contabili consolidati
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) d'esercizio
Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
Prospetto dei flussi di cassa consolidato (metodo indiretto)
- Note di commento ai prospetti contabili consolidati
- Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
1
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2023
2
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 31 marzo 2023
La struttura del Gruppo al 31marzo 2023 differisce rispetto alla situazione al 31 marzo 2022 per:
- l'acquisto, finalizzato in data 1 aprile 2022 da parte della Capogruppo MARR S.p.A., della totalità delle quote della società neo costituita Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività della Frigor Carni S.a.s., società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, con una significativa specializzazione nell'offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente;
- la fusione per incorporazione nella Capogruppo MARR S.p.A. della società interamente posseduta Chef S.r.l. Unipersonale, con effetti giuridici decorrenti dal 30 dicembre 2022 ed effetti contabili e fiscali che decorrono dal 1 gennaio 2022. L'operazione di fusione realizzata è volta a ottenere una razionalizzazione della gestione economica, finanziaria ed amministrativa.
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
|||||
MARR S.p.A. |
Commercializzazione |
e distribuzione |
di prodotti alimentari |
|||
freschi, secchi e surgelati destinati |
agli operatori |
della |
||||
Via Spagna n. 20 - Rimini |
||||||
ristorazione. |
||||||
New Catering S.r.l. |
Commercializzazione |
e distribuzione |
di |
prodotti |
alimentari ai |
|
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
||||||
bar e alla ristorazione veloce. |
||||||
(RN) |
||||||
Antonio Verrini S.r.l. |
Commercializzazione |
e distribuzione |
di |
prodotti |
ittici |
freschi, |
congelati e surgelati prevalentemente nella zona Ligure e della |
||||||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
||||||
Versilia. |
||||||
(RN) |
||||||
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2023
Società |
Attività |
Frigor Carni S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
freschi, secchi e surgelati prevalentemente nella Regione |
(RN) |
Calabria. |
Jolanda de Colò S.p.A. |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti |
Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
MARR Foodservice Iberica S.A.U. |
Società non operativa (in pre-liquidazione). |
Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
|
AS.CA S.p.A. |
Società che dal 1° febbraio 2020 esercita affitto d'azienda alla |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
|
controllante MARR S.p.A.. |
|
(RN) |
|
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
Le società collegate sono valutate al patrimonio netto.
3
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2023
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esecutivo con |
Componente |
||||
del Comitato |
|||||
Carica |
Componente |
responsabilità |
Esecutivo Non esecutivo |
Indipendente |
|
strategiche |
Controllo e |
||||
Rischi |
|||||
Presidente del Consiglio |
Andrea Foschi |
• |
• |
||
di Amministrazione |
|||||
Amministratore Delegato |
Francesco Ospitali |
• |
|||
Amministratore |
Giampiero Bergami |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Claudia Cremonini |
• |
|||
Amministratore |
Alessandro Nova |
• |
• |
||
Amministratore |
Rossella Schiavini |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Lucia Serra |
• |
|||
Le funzioni del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine sono attribuite all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente, come previsto dal Codice di Corporate Governance e nel rispetto delle condizioni e modalità ivi indicate (Raccomandazione n. 26).
COLLEGIO SINDACALE
Carica |
Componente |
Presidente |
Massimo Gatto |
Sindaco Effettivo |
Simona Muratori |
Sindaco Effettivo |
Andrea Silingardi |
Sindaco Supplente |
Alvise Deganello |
Sindaco Supplente |
Lucia Masini |
SOCIETA' DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI
Pierpaolo Rossi
4
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2023
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 12 maggio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 12 maggio 2023 16:57:09 UTC.