Resoconto intermedio di gestione
al 30 settembre 2022
14 novembre 2022
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022
- Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione
- Prospetti contabili consolidati
-
- Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
- Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) di periodo
- Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo
- Variazioni del patrimonio netto consolidato
- Prospetto dei flussi di cassa consolidato
- Note di commento ai prospetti contabili consolidati
- Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154- bis comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 30 settembre 2022
La struttura del Gruppo al 30 settembre 2022 differisce sia rispetto alla situazione al 31 dicembre 2021 sia rispetto a quella al 30 settembre 2021 per l'acquisto, finalizzato in data 1° aprile 2022 da parte della Capogruppo MARR S.p.A., della totalità delle quote della società neo costituita Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività della Frigor Carni S.a.s., società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, con una significativa specializzazione nell'offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente.
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
||
MARR S.p.A. |
Commercializzazione e distribuzione |
di prodotti alimentari |
|
freschi, secchi e surgelati destinati |
agli operatori |
della |
|
Via Spagna n. 20 - Rimini |
|||
ristorazione. |
|||
New Catering S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai bar |
||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
|||
e alla ristorazione veloce. |
|||
(RN) |
|||
Antonio Verrini S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici |
freschi, |
|
congelati e surgelati prevalentemente nella zona Ligure e della |
|||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
|||
Versilia. |
|||
(RN) |
|||
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022
Società |
Attività |
Chef S.r.l. unipersonale |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
|
congelati e surgelati prevalentemente nella riviera romagnola. |
|
(RN) |
|
Frigor Carni S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
freschi, secchi e surgelati prevalentemente nella Regione |
(RN) |
Calabria. |
Jolanda de Colò S.p.A. |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti |
Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
MARR Foodservice Iberica S.A.U. |
Società non operativa (in pre-liquidazione). |
Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
|
AS.CA S.p.A. |
Società che dal 1° febbraio 2020 esercita affitto d'azienda alla |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna |
|
Controllante MARR S.p.A.. |
|
(RN) |
|
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
Le società collegate sono valutate al patrimonio netto.
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componente |
Indipendenza |
Indipendenza |
||||
ai sensi del |
||||||
Non |
del Comitato |
ai sensi |
||||
Carica |
Componente |
Esecutivo |
Codice di |
|||
esecutivo |
Controllo e |
dell'art. 148 |
||||
Corporate |
||||||
Rischi |
TUF |
|||||
Governance |
||||||
Presidente del |
||||||
Consiglio |
||||||
di Amministrazione |
Ugo Ravanelli |
• |
• |
|||
Amministratore |
||||||
Delegato |
Francesco Ospitali |
• |
||||
Amministratore |
Claudia Cremonini |
• |
||||
Amministratore |
Paolo Ferrari |
• |
• |
|||
Amministratore |
Marinella Monterumisi |
• |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Alessandro Nova |
• |
• |
• |
||
Amministratore |
Rossella Schiavini |
• |
• |
• |
• |
Le funzioni del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine sono attribuite all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente, come previsto dal Codice di Corporate Governance e nel rispetto delle condizioni e modalità ivi indicate (Raccomandazione n. 26).
COLLEGIO SINDACALE
CaricaComponente
Presidente |
Massimo Gatto |
Sindaco Effettivo |
Andrea Foschi |
Sindaco Effettivo |
Simona Muratori |
Sindaco Supplente |
Alvise Deganello |
Sindaco Supplente |
Lucia Masini |
SOCIETA' DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI
Pierpaolo Rossi
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2022 18:37:03 UTC.