Relazione Finanziaria Semestrale
al
30 giugno 2023
4 agosto 2023
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023
- Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione
- Prospetti contabili consolidati
-
- Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
- Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) di periodo
- Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo
- Prospetto consolidato delle variazioni del patrimonio netto
- Prospetto consolidato dei flussi di cassa
- Note illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato
- Attestazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 30 giugno 2023
La struttura del Gruppo al 30 giugno 2023 differisce sia rispetto alla situazione al 31 dicembre 2022 sia rispetto a quella al
30 giugno 2022 per effetto delle seguenti operazioni:
- la fusione per incorporazione nella Capogruppo MARR S.p.A. della società interamente posseduta Chef S.r.l. Unipersonale, con effetti giuridici decorrenti dal 30 dicembre 2022 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2022;
- la costituzione in data 29 maggio 2023 della società Cremonagel S.r.l., interamente posseduta dalla controllata New Catering S.r.l..
Si evidenzia che Cremonagel S.r.l. ha stipulato in data 30 giugno 2023, con decorrenza 1° luglio 2023 un contratto di affitto dell'azienda di proprietà di Cremonagel s.a.s. di Alberto Vailati & c. con sede in Piacenza e operante nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di gelati e surgelati nel settore delle forniture ai bar e della ristorazione veloce. Alla data della presente relazione la società è dunque inattiva.
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
|||
MARR S.p.A. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari freschi, |
|||
Via Spagna n. 20 - Rimini |
secchi e surgelati destinati agli operatori della ristorazione. |
|||
New Catering S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai bar e |
|||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
||||
alla ristorazione veloce. |
||||
Romagna (RN) |
||||
Cremonagel S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai bar e |
|||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
||||
alla ristorazione veloce. |
||||
Romagna (RN) |
||||
Antonio Verrini S.r.l. |
Commercializzazione |
e distribuzione |
di prodotti ittici |
freschi, |
congelati e surgelati |
prevalentemente |
nella zona Ligure |
e della |
|
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
||||
Versilia. |
||||
Romagna (RN) |
||||
Società |
Attività |
Frigor Carni S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari freschi, |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|
secchi e surgelati prevalentemente nella Regione Calabria. |
|
Romagna (RN) |
|
Jolanda de Colò S.p.A. |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti |
Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
MARR Foodservice Iberica S.A.U. |
Società non operativa (in pre-liquidazione). |
Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
|
AS.CA S.p.A. |
Società che dal 1° febbraio 2020 esercita affitto d'azienda alla |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|
Controllante MARR S.p.A.. |
|
Romagna (RN) |
|
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
La società collegata Jolanda de Colò S.p.A. è valutata al patrimonio netto.
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esecutivo con |
Componente |
||||
del Comitato |
|||||
Carica |
Componente |
responsabilità |
Esecutivo Non esecutivo |
Indipendente |
|
strategiche |
Controllo e |
||||
Rischi |
|||||
Presidente del Consiglio |
Andrea Foschi |
• |
• |
||
di Amministrazione |
|||||
Amministratore Delegato |
Francesco Ospitali |
• |
|||
Amministratore |
Giampiero Bergami |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Claudia Cremonini |
• |
|||
Amministratore |
Alessandro Nova |
• |
• |
||
Amministratore |
Rossella Schiavini |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Lucia Serra |
• |
|||
Le funzioni del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine sono attribuite all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente, come previsto dal Codice di Corporate Governance e nel rispetto delle condizioni e modalità ivi indicate (Raccomandazione n. 26).
COLLEGIO SINDACALE
Carica |
Componente |
Presidente |
Massimo Gatto |
Sindaco Effettivo |
Simona Muratori |
Sindaco Effettivo |
Andrea Silingardi |
Sindaco Supplente |
Alvise Deganello |
Sindaco Supplente |
Lucia Masini |
SOCIETA' DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI
Pierpaolo Rossi
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 agosto 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 agosto 2023 17:37:38 UTC.