Relazione Finanziaria Semestrale
al
30 giugno 2022
4 agosto 2022
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022
- Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione
- Prospetti contabili consolidati
-
- Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
- Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) di periodo
- Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo
- Variazioni del Patrimonio Netto consolidato
- Prospetto dei flussi di cassa consolidato
- Note illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato
- Attestazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 30 giugno 2022
La struttura del Gruppo al 30 giugno 2022 differisce sia rispetto alla situazione al 31 dicembre 2021 sia rispetto a quella al 30 giugno 2021 per l'acquisto, finalizzato in data 1° aprile 2022, da parte di MARR S.p.A., della totalità delle quote della società neo costituita Frigor Carni S.r.l., in cui sono state conferite le attività della Frigor Carni S.a.s., società basata a Montepaone Lido (Catanzaro) ed operante nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, con una significativa specializzazione nell'offerta di prodotti ittici, rivolta principalmente ai clienti della ristorazione indipendente.
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
|||
MARR S.p.A. |
Commercializzazione e distribuzione |
di prodotti |
alimentari |
|
freschi, secchi e surgelati destinati |
agli |
operatori della |
||
Via Spagna n. 20 - Rimini |
||||
ristorazione. |
||||
New Catering S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai |
|||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
||||
bar e alla ristorazione veloce. |
||||
Romagna (RN) |
||||
Antonio Verrini S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, |
|||
congelati e surgelati prevalentemente nella |
zona |
Ligure e |
||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
||||
della Versilia. |
||||
Romagna (RN) |
||||
Chef S.r.l. unipersonale |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, |
|||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
congelati e surgelati prevalentemente nella riviera |
|||
Romagna (RN) |
romagnola. |
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
Società |
Attività |
Frigor Carni S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
freschi, secchi e surgelati prevalentemente nella Regione |
Romagna (RN) |
Calabria. |
Jolanda de Colò S.p.A. |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti |
Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
MARR Foodservice Iberica S.A.U. |
Società non operativa (in pre-liquidazione). |
Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
|
AS.CA S.p.A. |
Società che dal 1° febbraio 2020 esercita affitto d'azienda |
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|
alla Controllante MARR S.p.A.. |
|
Romagna (RN) |
|
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
La società collegata è valutata al patrimonio netto.
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componente |
Indipendenza |
Indipendenza |
||||
Non |
del Comitato |
ai sensi del |
ai sensi |
|||
Carica |
Componente |
Esecutivo |
Codice di |
|||
esecutivo |
Controllo e |
dell'art. 148 |
||||
Corporate |
||||||
Rischi |
TUF |
|||||
Governance |
||||||
Presidente del Consiglio |
||||||
di Amministrazione |
Ugo Ravanelli |
• |
• |
|||
Amministratore |
||||||
Delegato |
Francesco Ospitali |
• |
||||
Amministratore |
Claudia Cremonini |
• |
||||
Amministratore |
Paolo Ferrari |
• |
• |
|||
Amministratore |
Marinella Monterumisi |
• |
• |
• |
• |
|
Amministratore |
Alessandro Nova |
• |
• |
• |
||
Amministratore |
Rossella Schiavini |
• |
• |
• |
• |
Le funzioni del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine sono attribuite all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente, come previsto dal Codice di Corporate Governance e nel rispetto delle condizioni e modalità ivi indicate (Raccomandazione n. 26).
COLLEGIO SINDACALE
CaricaComponente
Presidente |
Massimo Gatto |
Sindaco Effettivo |
Andrea Foschi |
Sindaco Effettivo |
Simona Muratori |
Sindaco Supplente |
Alvise Deganello |
Sindaco Supplente |
Lucia Masini |
SOCIETA' DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI
Pierpaolo Rossi
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 04 agosto 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 04 agosto 2022 17:11:01 UTC.