Relazione Finanziaria Semestrale
al
30 giugno 2021
3 agosto 2021
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
- Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione
- Prospetti contabili consolidati
-
- Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
- Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) d'esercizio
- Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo
- Variazioni del Patrimonio Netto consolidato
- Prospetto dei flussi di cassa consolidato
- Note illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato
- Attestazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 30 giugno 2021
La struttura del Gruppo al 30 giugno 2021 differisce sia rispetto alla situazione al 31 dicembre 2020 sia rispetto a quella al 30 giugno 2020 per l'acquisto, finalizzato in data 1° aprile 2021, da parte di MARR S.p.A. di due società del Gruppo Verrini operanti nell'ittico fresco, sia sul mercato della ristorazione che su quello della distribuzione ai consumatori finali.
- La società Antonio Verrini S.r.l., appositamente costituita, nel contesto dell'acquisizione del business Verrini, continua ad operare in Liguria e Versilia attraverso i 5 centri distributivi di cui dispone ed ha il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i territori contigui e di coadiuvare le Filiali MARR nell'incrementare il livello di servizio, sulle merceologie che la caratterizzano, a favore della Clientela.
- La società Chef S.r.l., che opera avendo in affitto l'azienda "Chef Seafood", prosegue le attuali attività di lavorazione di prodotti ittici per la loro commercializzazione sia direttamente che attraverso la struttura delle filiali MARR operanti nelle aree limitrofe.
Rispetto alla situazione del 31 dicembre 2020 si evidenzia inoltre che, con decorrenza 1° maggio 2021, la controllata SìFrutta S.r.l. ha affittato il proprio ramo d'azienda alla controllante MARR S.p.A..
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
||||||
MARR S.p.A. |
Commercializzazione e distribuzione |
di prodotti |
alimentari |
||||
freschi, secchi |
e |
surgelati |
destinati |
agli |
operatori della |
||
Via Spagna n. 20 - Rimini |
|||||||
ristorazione. |
|||||||
AS.CA S.p.A. |
Società che dal |
1° |
febbraio |
2020 esercita |
affitto |
d'azienda |
|
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|||||||
alla Controllante MARR S.p.A.. |
|||||||
Romagna (RN) |
|||||||
New Catering S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai |
||||||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|||||||
bar e alla ristorazione veloce. |
|||||||
Romagna (RN) |
|||||||
MARR Foodservice Iberica S.A.U. |
Società non operativa (in pre-liquidazione). |
||||||
Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
|||||||
SìFrutta S.r.l. |
Società che dal 1° maggio 2021 esercita affitto d'azienda alla |
||||||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|||||||
Controllante MARR S.p.A.. |
|||||||
Romagna (RN) |
|||||||
Jolanda de Colò S.p.A. |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti |
||||||
Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
||||||
Antonio Verrini S.r.l. |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, |
||||||
congelati e surgelati prevalentemente nella zona |
Ligure e |
||||||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|||||||
della Versilia. |
|||||||
Romagna (RN) |
|||||||
Chef S.r.l. unipersonale |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, |
||||||
congelati e surgelati prevalentemente nella riviera |
|||||||
Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di |
|||||||
romagnola. |
|||||||
Romagna (RN) |
|||||||
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
Le società collegate sono valutate al patrimonio netto.
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Consiglio di Amministrazione
Presidente |
Ugo Ravanelli |
Amministratore Delegato |
Francesco Ospitali |
Amministratori |
Claudia Cremonini |
Paolo Ferrari |
Amministratori indipendenti |
Marinella Monterumisi (1) |
Alessandro Nova |
|
Rossella Schiavini (1) |
- Componente del Comitato Controllo e Rischi
Collegio Sindacale |
|
Presidente |
Massimo Gatto |
Sindaci effettivi |
Andrea Foschi |
Simona Muratori |
|
Sindaci supplenti |
Alvise Deganello |
Lucia Masini |
Società di revisione |
PricewaterhouseCoopers S.p.A. |
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari |
Pierpaolo Rossi |
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 agosto 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 agosto 2021 16:52:06 UTC.