Relazione Finanziaria Annuale 2021
MARR S.p.A.
Via Spagna, 20 - 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v.
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini 01836980365 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. - Castelvetro (MO)
INDICE
Struttura del Gruppo MARR
Organi sociali di MARR S.p.A.
Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione
Gruppo MARR - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata Prospetto consolidato dell'utile/(perdita) d'esercizio
Prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato
Prospetto dei flussi di cassa consolidato (metodo indiretto) Note di commento ai prospetti contabili consolidati
Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 Relazione della Società di Revisione
MARR S.p.A. - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio
Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Prospetto dei flussi di cassa (metodo indiretto) Note di commento ai prospetti contabili
Attestazione del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 Relazione della Società di Revisione
Relazione del Collegio Sindacale
STRUTTURA DEL GRUPPO MARR
Situazione al 31 dicembre 2021
La struttura del Gruppo al 31 dicembre 2021 differisce da quella al 31 dicembre 2020 per effetto dell'acquisto, finalizzato in data 1° aprile 2021, da parte di MARR S.p.A., di due società del Gruppo Verrini operanti nell'ittico, sia sul mercato della ristorazione che su quello della distribuzione ai consumatori finali.
-
- La società Antonio Verrini S.r.l., appositamente costituita, nel contesto dell'acquisizione del business Verrini, continua ad operare in Liguria e Versilia attraverso i 5 centri distributivi di cui dispone ed ha il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i territori contigui e di coadiuvare le Filiali MARR nell'incrementare il livello di servizio, sulle merceologie che la caratterizzano, a favore della Clientela.
-
- La società Chef S.r.l. Unipersonale prosegue le attuali attività di lavorazione di prodotti ittici per la loro commercializzazione sia direttamente che attraverso la struttura delle filiali MARR operanti nelle aree limitrofe.
Si segnala inoltre che in data 27 settembre 2021è stata perfezionata la fusione per incorporazione nella società MARR S.p.A. della società interamente posseduta SìFrutta S.r.l., con effetti giuridici decorrenti dal 30 settembre 2021 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2021. L'operazione di fusione realizzata è volta a ottenere una razionalizzazione della gestione economica, finanziaria ed amministrativa, in quanto le attività di SìFrutta S.r.l., dal 1° maggio 2021, erano limitate all'affitto del ramo di azienda alla controllante MARR S.p.A..
L'attività del Gruppo MARR è interamente rivolta alla commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice, come di seguito riportato:
Società |
Attività |
MARR S.p.A. Via Spagna n. 20 - Rimini |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari deperibili, non deperibili, congelati e surgelati destinati agli operatori della ristorazione. |
AS.CA S.p.A. Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna (RN) |
Società che dal 1° febbraio 2020 esercita affitto d'azienda alla Controllante MARR S.p.A.. |
New Catering S.r.l. Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna (RN) |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari ai bar e alla ristorazione veloce. |
MARR Foodservice Iberica S.A.U. Calle Lagasca n. 106 1° centro - Madrid (Spagna) |
Società non operativa. |
Jolanda de Colò S.p.A. Via 1° Maggio n. 21 - Palmanova (UD) |
Produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari del segmento premium (alto di gamma). |
Antonio Verrini S.r.l. Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna (RN) |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, congelati e surgelati prevalentemente nella zona Ligure e della Versilia. |
Chef S.r.l. Unipersonale Via Pasquale Tosi n. 1300 - Santarcangelo di Romagna (RN) |
Commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi, congelati e surgelati prevalentemente nella riviera romagnola. |
Tutte le società controllate sono consolidate integralmente.
Le società collegate sono valutate al patrimonio netto.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECaricaPresidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore DelegatoFrancesco OspitaliComponenteUgo RavanelliEsecutivoNon esecutivoComponente del Indipendenza ai sensi
•
•
Comitato
Controllo e
Rischi
del Codice di Corporate Governance
Indipendenza ai sensi dell'art. 148
TUF
•
Amministratore
Claudia Cremonini
•
Amministratore
Paolo Ferrari
•
•
Amministratore
Marinella Monterumisi
•
•
•
•
Amministratore
Alessandro Nova
•
•
•
Amministratore
Rossella SchiaviniCOLLEGIO SINDACALECarica
Componente
•
•
•
•
Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Simona Muratori
Sindaco Supplente
Alvise Deganello
Sindaco Supplente
Massimo Gatto
Andrea Foschi
Lucia Masini
SOCIETA' DI REVISIONE
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARIPierpaolo Rossi
Le funzioni del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine sono attribuite all'intero Consiglio di Amministrazione sotto il coordinamento del Presidente, come previsto dal Codice di Corporate Governance e nel rispetto delle condizioni e modalità ivi indicate (Raccomandazione n. 26).
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Marr S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 marzo 2022 13:27:12 UTC.